于洪亮,1935年1月生,山东龙口人。1953年1月参加工作。1956年5月入团。1959年1月入党。大专学历。高级工程师。
1953年1月为黑970年4月任中共黑省革命委员会常委、哈尔滨拖拉机厂党委常委。1971年夏任中共黑龙江省委常委,省革命委员会常委。1973年4月任中共黑龙江省委书记,省革命委员会常委。1973年7月至1978年5月兼省总工会主任。1977年12月任中共黑龙江省委书记,省革命委员会副主任。1978年11月兼哈尔滨拖拉机配件厂副厂长。1979年12月任哈尔滨拖拉机配件厂副厂长。1984年9月任哈尔滨拖拉机配件厂党委书记。1986年12月任哈尔滨拖拉机配件厂厂长。中共第十、十一届中央委员。1990年2月在哈尔滨逝世。
于洪亮相关
同年(公元1935年)出生的名人
谢家塘 湖南省郴州市
黄成连 陕西省汉中洋县
丘钟惠 云南省昭通绥江县